Vorsitzende/r |
Fraktion SPD/Grüne | WIDAB | WIDAB Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 18.05.2016 | 24.10.2017 | von 18.05.2016 bis 24.10.2017 |
ordentliches Mitglied |
Ausschuss für kommunale Beziehungen | WIDAB | WIDAB Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 31.07.2015 | von 01.07.2014 bis 31.07.2015 |
Ausschuss für Ordnung, Recht und Kriminalprävention | WIDAB | WIDAB Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 31.07.2015 | von 01.07.2014 bis 31.07.2015 |
Stadtrat | WIDAB | WIDAB Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2014 | 04.12.2017 | von 01.07.2014 bis 04.12.2017 |
Wirtschafts- und Projektentwicklungsausschuss | WIDAB | WIDAB Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 31.07.2015 | von 01.07.2014 bis 31.07.2015 |
Fraktion WIDAB | WIDAB | WIDAB Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.10.2017 | 04.12.2017 | von 24.10.2017 bis 04.12.2017 |
Ausschuss für Ordnung, Recht und Kommunales | WIDAB | WIDAB Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.11.2017 | 04.12.2017 | von 30.11.2017 bis 04.12.2017 |